序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘华丽 | 50% | 15.0万人民币 |
2 | 郭建 | 50% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘华丽
|
|
2 |
郭建
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
任丘市天天旅行社有限公司安庄分公司
|
杨海富 | 2019-07-09 |
2 |
任丘市天天旅行社有限公司新华路分公司
|
高兰亭 | 2018-04-16 |
3 |
任丘市天天旅行社有限公司文化道门市部
|
白雪 | 2013-04-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-16 | 联络员备案 |
刘光宇 *** 备案手机:***
|
刘华丽 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-05-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨海富 [退出]
|
郭建 [新增]
|
3 | 2019-05-16 | 财务负责人 |
刘光宇 ***
|
刘华丽 ***
|
4 | 2019-05-16 | 地址变更 |
任丘市新华路街道办事处安庄村
|
任丘市燕山道东侧新华路北
|
5 | 2019-05-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘光宇 [退出]
|
刘华丽 [新增]
|
6 | 2019-05-16 | 投资人(股权)变更 |
刘光宇 出资 15万人民币; [退出]杨海富 出资 15万人民币; [退出]
|
刘华丽 出资 15万人民币; [新增]郭建 出资 15万人民币; [新增]
|
7 | 2019-05-16 | 法定代表人变更 |
刘光宇
|
刘华丽
|
8 | 2018-01-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
白雪 [退出]
|
刘光宇 [新增]
|
9 | 2018-01-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高梦辉 [退出]
|
杨海富 [新增]
|
10 | 2018-01-29 | 董事备案 |
白雪 [退出]
|
刘光宇 [新增]
|