序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 河北华安易电电力科技有限公司 | 100% | 3000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郗新华
|
|
2 |
张宗儒
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-29 | 经营范围变更 |
干式变压器、电力变压器、非晶合金变压器、箱式变电站、输变电设备、高低压电器、电气自动化设备、电缆桥架制造;电器元器件、五金机电销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
变压器、整流器和电感器制造。干式变压器、电力变压器、非晶合金变压器、箱式变电站、输变电设备、高低压电器、电气自动化设备、电缆桥架制造;电器元器件、五金机电销售;监控器材、通讯器材、安防设备、电脑及配件、消防设备安装及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2019-04-22 | 法定代表人变更 |
张思跃
|
郗新华
|
3 | 2019-04-22 | 联络员备案 |
张思跃 *** 备案手机:***
|
郗新华 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张思跃 [退出]
|
郗新华 [新增]
|
5 | 2018-08-01 | 法定代表人变更 |
李建龙
|
张思跃
|
6 | 2018-08-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张猛 [退出]
|
张宗儒 [新增]
|
7 | 2018-08-01 | 联络员备案 |
李建龙 *** 备案手机:***
|
张思跃 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-08-01 | 财务负责人 |
李建龙 ***
|
张思跃 ***
|
9 | 2018-04-25 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
10 | 2018-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢何峰
|
|