序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李耿 [退出]
|
武峥 [新增]
|
2 | 2020-06-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李耿
|
武峥
|
3 | 2018-09-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
薛江
|
李耿
|
4 | 2018-09-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薛江 [退出]
|
李耿 [新增]
|
5 | 2014-08-12 | 名称变更(字号名称、集团名称等)变更 |
中国工商银行股份有限公司太原并州支行江阳分理处
|
中国工商银行股份有限公司太原江阳支行
|
6 | 2014-08-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
史凯军
|
薛江
|
7 | 2014-08-12 | 市场主体类型变更变更 |
其他股份有限公司分公司(上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
8 | 2014-08-12 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
办理人民币存款、贷款、结算业务;代理票据贴现;代理金融债券;代理****行、兑付、销售政府债券;买卖政府债券;代理收付款项;办理其总行在中国人民银行批准的业务范围内授权的业务;办理经中国人民银行批准的其它业务。(凭许可证经营)******
|
办理人民币存款、贷款、结算业务;代理票据贴现;代理金融债券;代理****行、兑付、销售政府债券;买卖政府债券;代理收付款项;办理其总行在中国人民银行批准的业务范围内授权的业务;办理经中国人民银行批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
9 | 2012-09-19 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
中国工商银行股份有限公司太原迎新街支行江阳分理处
|
中国工商银行股份有限公司太原并州支行江阳分理处
|
10 | 2011-08-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵晋萍
|
史凯军
|