序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 西山煤电(集团)有限责任公司 | 100% | 688.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵俊明
|
|
2 |
秦怀东
|
|
3 |
杨敬敏
|
|
4 |
李凌飞
|
|
5 |
李生瑞
|
|
6 |
梁晓欣
|
|
7 |
宫建斌
|
|
8 |
王瑾
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
山西西山煤电新产业有限公司通用设备分公司
|
孔祥银 | 2020-03-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李军章 [退出]呼月珠 [退出]李雁鹏 [退出]郭建忠 [退出]刘金平 [退出]李生瑞赵俊明杨敬敏
|
梁晓欣 [新增]宫建斌 [新增]王瑾 [新增]李生瑞赵俊明杨敬敏秦怀东 [新增]李凌飞 [新增]
|
2 | 2021-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李军章呼月珠李雁鹏郭建忠刘金平李生瑞高翔 [退出]杨敬敏
|
李军章呼月珠李雁鹏郭建忠刘金平李生瑞赵俊明 [新增]杨敬敏
|
3 | 2021-10-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
高翔
|
赵俊明
|
4 | 2019-07-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
西山煤电(集团)有限责任公司:*%; [新增]
|
5 | 2019-07-10 | 实收资本变更 |
800
|
0
|
6 | 2019-07-10 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2020-04-29
|
长期
|
7 | 2019-07-10 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
太原西山万隆劳动服务中心
|
山西西山煤电新产业有限公司
|
8 | 2019-07-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卫明学(负责人) [退出]
|
李军章(董事) [新增]呼月珠(董事) [新增]李雁鹏(监事) [新增]郭建忠(监事会主席) [新增]刘金平(监事) [新增]李生瑞(董事) [新增]高翔(董事长) [新增]杨敬敏(董事兼总经理) [新增]
|
9 | 2019-07-10 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
机械配件、液压支柱用乳化油、轧镀制品、水泥制品(不含国家限制品)、预包装食品的销售;缝纫、矿山采掘设备和洗选设备的技术咨询;铁路维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
煤炭深加工;煤炭、煤制品、金属材料(不含贵稀金属)、化工产品(不含危险品)、塑料制品、水泥、橡胶制品、桶装润滑油、汽车配件、日用品、办公用品、耗材、五金工具、五金交电、照明电器及配件、仪器仪表、电子产品、服装、劳动防护用品、管道阀门、家具的生产、销售;建材、钢材、电线电缆的销售;计算机、复印机的销售及维修;矿用机电一体化项目的开****及应用;洗煤设备及配件修理、加工及销售;矿用管道抑爆装置、电镀、热镀制品的生产;普通机械产品、工矿电气设备、工矿机械设备及配件的生产、销售及维修;铁路维修;铁路机车配件的生产及销售;照明工程的设计、施工;消防器材装备的生产、维修及销售;建筑施工;厂房租赁;汽车租赁;普通货物仓储服务;道路货物运输;再生资源回收;食品生产;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
10 | 2019-07-10 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
太原市万柏林区西矿街388号
|
山西省太原市万柏林区西矿街388号
|