序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩翠香 | 40% | 40万人民币 |
2 | 韩翠枝 | 35% | 35万人民币 |
3 | 焦玉龙 | 10% | 10万人民币 |
4 | 焦权 | 10% | 10万人民币 |
5 | 张春 | 5% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩翠香
|
|
2 |
焦权
|
|
3 |
韩翠枝
|
|
4 |
焦玉龙
|
|
5 |
张春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
羊养殖、销售,牧草种植,草籽产销 ;黄芪种植与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**执照有效期至2018年12月30日
|
羊养殖、销售;牧草种植;草籽产销;黄芪种植与销售**执照有效期至2025年12月30日(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2020-06-24 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
无
|
2025-12-30
|
3 | 2017-03-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
张春 [退出]
|
韩翠香 [新增]
|
4 | 2017-03-15 | 联络员备案变更 |
无
|
韩翠枝
|
5 | 2017-03-15 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
羊养殖、销售,牧草种植,草籽产销 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** 执照有效期至2018年12月30日
|
羊养殖、销售,牧草种植,草籽产销 ;黄芪种植与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**执照有效期至2018年12月30日
|
6 | 2017-03-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
汤四存
|
韩翠香
|
7 | 2016-09-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
黄翠娥:*%; [退出]韩翠香:*%;顾杰英:*%; [退出]杨培叶:*%; [退出]曹怀周:*%; [退出]石翠兰:*%; [退出]刘胜利:*%; [退出]张春:*%;韩翠枝:*%;汤四存:*%; [退出]
|
张春:*%;韩翠枝:*%;韩翠香:*%;焦玉龙:*%; [新增]焦权:*%; [新增]
|
8 | 2015-08-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
黄翠娥:*%;韩翠香:*%;顾杰英:*%;杨培叶:*%;曹怀周:*%;石翠兰:*%;刘胜利:*%;张春:*%;乔晓萍:*%; [退出]韩翠枝:*%;
|
黄翠娥:*%;韩翠香:*%;顾杰英:*%;杨培叶:*%;曹怀周:*%;石翠兰:*%;刘胜利:*%;张春:*%;韩翠枝:*%;汤四存:*%; [新增]
|
9 | 2015-08-03 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
羊养殖、销售,牧草种植,草籽产销(法律、法规禁止经营的不得经营,需经审批未获审批前不得经营,许可项目在许可证有效期限内经营)有效期至2014年12月31日**;
|
羊养殖、销售,牧草种植,草籽产销 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** 执照有效期至2018年12月30日
|
10 | 2015-08-03 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
浑源县东坊城乡大西沟村
|
浑源县东坊城乡原郭家庄农牧场
|