序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 付月英 | 99% | 594.0万人民币 |
2 | 付连英 | 1% | 6.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
付月英
|
|
2 |
刘旭辉
|
|
3 |
王晓英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
付月英曹蓉 [退出]
|
付月英刘旭辉 [新增]
|
2 | 2021-03-03 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
农业技术推广服务;艾草种植、销售;苗木、花卉种植、销售;艾制品加工、销售;农机具制造、销售;货物进出口、技术进出口***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
农业技术推广服务;艾草种植、销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);中医养生服务(非医疗);苗木、花卉种植、销售;艾制品加工、销售;农机具制造、销售;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2021-03-03 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2021-03-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
付连英:80%;付月英:20%;
|
付月英:99%;付连英:1%;
|
5 | 2020-10-15 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2020-10-15 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
山西省阳泉市平定县张庄镇新城村下河农业园
|
山西省阳泉市平定县冠山镇西外环路鹊山段
|
7 | 2020-09-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王树公 [退出]任雪青 [退出]
|
付月英 [新增]曹蓉 [新增]
|
8 | 2020-09-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王树公
|
付月英
|
9 | 2020-09-07 | 联络员备案 |
任雪青
|
冯向丽
|
10 | 2020-09-07 | 章程备案 |
无
|
无
|