序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-12-01
|
长期
|
2 | 2022-02-21 | 联络员备案 |
王利雄
|
蔡耀文
|
3 | 2021-03-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵庆峰
|
李增强
|
4 | 2021-03-25 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2020-12-01
|
无
|
5 | 2016-05-20 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2016-02-25
|
2020-12-01
|
6 | 2016-05-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
宋永胜
|
赵庆峰
|
7 | 2015-09-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
白燕虎
|
宋永胜
|
8 | 2015-09-16 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
;吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;代理收付款项及代理保险业务;其法人机构在银行业监督管理机构批准的业务范围内授权的其他业务。(法律、法规禁止经营的不得经营,需经审批未获批准前不得经营)***
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;代理收付款项及代理保险业务;其法人机构在银行业监督管理机构批准的业务范围内授权的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|