序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘国伟
|
武荆涛
|
2 | 2020-06-27 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
运城永济市中山西街(永济城西中学对面)
|
山西省永济市中山西街(永济城西中学对面)
|
3 | 2018-06-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李军
|
刘国伟
|
4 | 2016-10-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
杨明明
|
李军
|