序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 山西天泰投资集团有限公司 | 95% | 1900.0万人民币 |
2 | 何承珍 | 3% | 60.0万人民币 |
3 | 吴增荣 | 1% | 20.0万人民币 |
4 | 杨占武 | 1% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卫长义
|
|
2 |
刘建刚
|
|
3 |
郭学毅
|
|
4 |
韩跃江
|
|
5 |
吴民芳
|
|
6 |
何承珍
|
|
7 |
胡耀强
|
|
8 |
刘晓轩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-19 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2022-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴民芳胡耀强刘建刚郭学毅何承珍卫长义韩跃江刘晓轩澹台全龙
|
郭学毅刘建刚卫长义韩跃江胡耀强吴民芳何承珍刘晓轩澹台全龙
|
3 | 2018-12-10 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
运城永济市东丰路
|
山西省永济市舜都市场四区43号楼
|
4 | 2016-04-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
何承珍:*%;杨占武:*%;山西天泰投资有限公司:*%;
|
何承珍:*%;山西天泰投资有限公司:*%;杨占武:*%;吴增荣:*%; [新增]
|
5 | 2016-04-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
卫长义
|
澹台金龙
|
6 | 2016-04-11 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
房地产开****及商品房销售,批零建筑材料(国家有专项规定的从其规定)***
|
房地产开****及商品房销售,建筑材料批零。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
7 | 2012-07-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
无
|
8 | 2012-07-11 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
{2003-08-01,2012-06-30}
|
{2003-08-01,2022-06-30}
|
9 | 2012-07-11 | 其他事项备案 |
企业:永济天泰房地产开****有限公司;职务:董事长;证件号码:*;职务产生方式:企业:永济天泰房地产开****有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:企业:永济天泰房地产开****有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:企业:永济天泰房地产开****有限公司;职务:董事;证件号码:*;职务产生方式:企业:永济天泰房地产开****有限公司;职务:执行董事;证件号码:*;职务产生方式:选举
|
企业:永济天泰房地产开****有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:企业:永济天泰房地产开****有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:企业:永济天泰房地产开****有限公司;职务:董事;证件号码:*;职务产生方式:企业:永济天泰房地产开****有限公司;职务:董事长;证件号码:*;职务产生方式:选举企业:永济天泰房地产开****有限公司;职务:董事;证件号码:*;职务产生方式:选举企业:永济天泰房地产开****有限公司;职务:董事;证件号码:*;职务产生方式:选举企业:永济天泰房地产开****有限公司;职务:董事;证件号码:*;职务产生方式:选举企业:永济天泰房地产开****有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:选举企业:永济天泰房地产开****有限公司;职务:理事长;证件号码:*;职务产生方式:选举
|
10 | 2012-07-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王秀峰
|
卫长义
|