序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周计艮 | 75% | 1500万人民币 |
2 | 左玉宝 | 23.5% | 470万人民币 |
3 | 周红艳 | 0.5% | 10万人民币 |
4 | 薛俊仁 | 0.5% | 10万人民币 |
5 | 潘建国 | 0.5% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周计艮
|
|
2 |
左玉宝
|
|
3 |
周红艳
|
|
4 |
薛俊仁
|
|
5 |
潘建国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-06 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
种植树木**
|
种植树木**(有效期至2029年3月31日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2019-03-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张炜:*%; [退出]姚家伟:*%; [退出]宋艳红:*%; [退出]弓文生:*%; [退出]贾田理:*%; [退出]张隆强:*%; [退出]王明礼:*%; [退出]王汉臣:*%; [退出]周计艮:*%;张君:*%; [退出]
|
周计艮:*%;左玉宝:*%; [新增]周红艳:*%; [新增]潘建国:*%; [新增]薛俊仁:*%; [新增]
|
3 | 2019-03-06 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
忻州原平市段家堡乡
|
忻州市原平市段家堡乡西梁村
|
4 | 2019-03-06 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2013-11-29
|
2029-03-31
|
5 | 2019-03-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张隆强
|
周计艮
|
6 | 2019-03-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张隆强 [退出]周计艮
|
周计艮左玉宝 [新增]
|