序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
许金文
|
贾建光
|
2 | 2020-04-24 | 联络员备案 |
张莉
|
杨晓勤
|
3 | 2020-04-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李红庆
|
许金文
|
4 | 2019-08-30 | 实收资本变更 |
0
|
无
|
5 | 2019-08-30 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
0
|
无
|
6 | 2019-08-30 | 许可经营项目变更 |
存款、贷款、结算业务;办理票据承兑与贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理收付款项及代理保险业务;其总行在中国银行业监督管理机构等监管部门批准的业务范围内授权的业务;经中国银行业务监督管理机构等监管部门批准的其他业务。*
|
无
|
7 | 2018-11-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
许金文
|
李红庆
|
8 | 2018-02-09 | 其他事项备案 |
|
|
9 | 2018-02-09 | 其他事项备案变更 |
无
|
1
|
10 | 2018-02-09 | 名称变更(字号名称、集团名称等)变更 |
中国农业银行股份有限公司襄汾广场分理处
|
中国农业银行股份有限公司襄汾河东支行
|