序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
申晓敏 [退出]
|
高强 [新增]
|
2 | 2020-12-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
申晓敏
|
高强
|
3 | 2018-04-04 | 其他事项备案 |
|
|
4 | 2018-04-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
赵睿煜 [退出]
|
申晓敏 [新增]
|
5 | 2018-04-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
赵睿煜
|
申晓敏
|
6 | 2018-04-04 | 其他事项备案变更 |
无
|
1
|
7 | 2015-12-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
安江 [退出]
|
赵睿煜 [新增]
|
8 | 2015-12-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
安江
|
赵睿煜
|
9 | 2015-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
段晓琴 [退出]
|
安江 [新增]
|
10 | 2015-07-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
段晓琴
|
安江
|