序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王财宝 | 95% | 14250.0万人民币 |
2 | 吴树明 | 5% | 750.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴树明
|
|
2 |
王财宝
|
|
3 |
李秋平
|
|
4 |
王哲
|
|
5 |
王鹏
|
|
6 |
武福平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-14 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2022-02-20
|
2026-08-19
|
2 | 2022-01-14 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2021-08-19 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2021-08-19 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-08-20
|
2022-02-20
|
5 | 2019-11-01 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2019-11-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王财宝李秋平马欣威 [退出]武福平吴树明王鹏
|
王财宝李秋平王哲 [新增]武福平吴树明王鹏
|
7 | 2019-05-08 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
生产制造莫来石、氧化铝、氢氧化铝;经销氧化铝、铝矾土、尖晶石、板型钢玉(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
生产制造莫来石、氧化铝、氢氧化铝;经销氧化铝、铝矾土、尖晶石、板型钢玉、铝溶胶、拟薄水铝石。(不含仓储)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2019-01-14 | 许可经营项目变更 |
无
|
环保主管部门批文;
|
9 | 2019-01-14 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2019-02-05
|
2021-08-20
|
10 | 2018-08-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
马欣威武福平吴树明王鹏
|
王财宝 [新增]李秋平 [新增]马欣威武福平吴树明王鹏
|