序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 斯莱登亿矿有限公司 | 100% | 300.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李冉
|
|
2 |
赵式中
|
|
3 |
薛绍杰
|
|
4 |
段金城
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于强(董事), [退出]段金城(监事),赵式中(董事),李冉(董事长,总经理)
|
薛绍杰(董事), [新增]段金城(监事),赵式中(董事),李冉(董事长,总经理)
|
2 | 2020-07-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
罗晖
|
李冉
|
3 | 2020-07-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于强(董事),罗晖(董事长,总经理), [退出]段金城(监事),赵式中(董事)
|
于强(董事),段金城(监事),赵式中(董事),李冉(董事长,总经理) [新增]
|
4 | 2018-10-25 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
呼和浩特市赛罕区昭乌达路175号汇商广场17018室
|
内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区南二环北侧汇商广场商务楼10036室
|
5 | 2015-06-16 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:赵春安
|
6 | 2015-06-16 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:赵春安 [新增]
|
7 | 2015-06-16 |
姓名: 身份证号: 联系电话:
|
姓名:赵春安 身份证号:*****5 联系电话:*****
|
|
8 | 2014-04-04 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
3000
|
300( - 90% )
|
9 | 2014-04-04 | 母公司住所变更 |
斯莱登亿矿有限公司
|
斯莱登亿矿有限公司
|
10 | 2014-04-04 | 法人股东 |
斯莱登亿矿有限公司
|
斯莱登亿矿有限公司
|