序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京长安投资集团有限公司 | 70.60932% | 125861.9222万 |
2 | 杭州普润星融股权投资合伙企业(有限合伙) | 14.02515% | 25000.0万 |
3 | 内蒙古日信投资(集团)有限公司 | 4.12762% | 7357.5308万 |
4 | 亨通集团有限公司 | 2.46843% | 4400.0万 |
5 | 诸暨楚萦投资管理中心(有限合伙) | 2.25784% | 4024.625万 |
6 | 北京同盛景富投资管理中心(有限合伙) | 1.97474% | 3520.0万 |
7 | 天津吉睿企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1.68302% | 3000.0万 |
8 | 北京用友科技有限公司 | 1.12201% | 2000.0万 |
9 | 横琴鑫和泰道投资管理中心(有限合伙) | 1.12201% | 2000.0万 |
10 | 宁夏远高实业集团公司 | 0.3366% | 600.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张智河
|
|
2 |
侯守法
|
|
3 |
郭涛
|
|
4 |
高迎明
|
|
5 |
昌孝润
|
|
6 |
杜兴华
|
|
7 |
刘芳
|
|
8 |
赵新元
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
国融证券股份有限公司广西分公司
|
崔成 | 2022-08-26 |
2 |
国融证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部
|
陈再扬 | 2022-08-25 |
3 |
国融证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部
|
李岩 | 2022-08-09 |
4 |
国融证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部
|
杜耕 | 2022-08-01 |
5 |
国融证券股份有限公司青岛文峰路证券营业部
|
于洋 | 2022-05-10 |
6 |
国融证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
|
吴海萍 | 2022-02-21 |
7 |
国融证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部
|
张番 | 2021-10-28 |
8 |
国融证券股份有限公司青岛龙城路证券营业部
|
王瀚博 | 2021-09-30 |
9 |
国融证券股份有限公司杭州江汉路证券营业部
|
周力 | 2021-08-18 |
10 |
国融证券股份有限公司襄阳中原路证券营业部
|
宋勇 | 2021-08-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭涛(董事),侯守法(董事长),方燕(董事), [退出]高迎明(董事),刘芳(监事),赵新元(监事),张智河(经理,董事),杜兴华(监事会主席)
|
郭涛(董事),侯守法(董事长),昌孝润(董事), [新增]高迎明(董事),刘芳(监事),赵新元(监事),张智河(经理,董事),杜兴华(监事会主席)
|
2 | 2022-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭涛(董事),侯守法(董事长),卢春泉(董事), [退出]方燕(董事),李亮明(监事), [退出]王服凯(董事), [退出]赵新元(监事),张智河(经理,董事),杜兴华(监事会主席),包强(董事) [退出]
|
郭涛(董事),侯守法(董事长),方燕(董事),高迎明(董事), [新增]刘芳(监事), [新增]赵新元(监事),张智河(经理,董事),杜兴华(监事会主席)
|
3 | 2021-09-18 | 章程修正案备案 |
|
|
4 | 2021-06-28 | 章程修正案备案 |
|
|
5 | 2021-02-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭涛(董事),侯守法(董事长),卢春泉(董事),方燕(董事),李亮明(监事),王服凯(董事),赵新元(监事),孔佑杰(监事会主席), [退出]张智河(经理,董事),包强(董事)
|
郭涛(董事),侯守法(董事长),卢春泉(董事),方燕(董事),李亮明(监事),王服凯(董事),赵新元(监事),张智河(董事,经理),杜兴华(监事会主席), [新增]包强(董事)
|
6 | 2021-02-02 | 财务负责人 |
杜兴华
|
张智河
|
7 | 2020-04-07 | 章程修正案备案 |
|
|
8 | 2019-06-26 | 章程修正案备案 |
|
|
9 | 2018-07-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭涛(董事),侯守法(董事长),卢春泉(董事),方燕(董事),王服凯(董事),许哲(监事), [退出]赵新元(监事),孔佑杰(监事会主席),张智河(经理,董事),包强(董事)
|
郭涛(董事),侯守法(董事长),卢春泉(董事),方燕(董事),李亮明(监事), [新增]王服凯(董事),赵新元(监事),孔佑杰(监事会主席),张智河(经理,董事),包强(董事)
|
10 | 2018-07-03 | 章程备案 |
|
|