序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 付峰 | 100% | 10.000000万 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
呼和浩特市德明企业咨询管理有限责任公司玉泉区分公司
|
殷香荣 | 2019-02-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-27 | 章程备案 |
|
提交新版公司章程
|
2 | 2022-01-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
付峰 经理,执行董事 [新增]王智鸿 监事 [新增]
|
3 | 2022-01-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
付峰 出资 10 万
|
4 | 2022-01-27 | 市场主体类型变更 |
|
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
5 | 2022-01-27 | 联络员备案 |
|
付峰
|
6 | 2022-01-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
付峰(执行董事)
|
7 | 2021-09-09 | 章程备案 |
|
|
8 | 2021-09-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
王漫洲9.万 [新增]张燕1.万
|
9 | 2021-09-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
张燕(执行董事,经理),王漫洲(监事) [新增]
|
10 | 2021-04-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
刘尚 [新增]张燕
|