序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘少波
|
武云鹏
|
2 | 2018-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁媛(负责人) [退出]
|
刘少波(负责人) [新增]
|
3 | 2018-03-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
袁媛
|
刘少波
|
4 | 2017-04-07 | 财务负责人变更 |
|
白雪敏
|
5 | 2017-04-07 | 其他事项备案 |
2016-03-09
|
2017-04-07
|
6 | 2017-04-07 | 负责人 |
陈翔
|
袁媛
|