序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙福义 | 100% | 10.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙福义
|
|
2 |
刘晓东
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-13 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
2 | 2020-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙福义(执行董事,经理),汪艳(监事) [退出]
|
孙福义(执行董事,经理),刘晓东(监事) [新增]
|
3 | 2020-01-13 | 章程备案 |
|
|
4 | 2020-01-10 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2010-01-05至2020-01-04
|
2010-01-05至2030-01-05
|
5 | 2020-01-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
汪艳 [退出]孙福义
|
孙福义
|
6 | 2015-02-02 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:孙福义
|