序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐菁菁 | 51% | 1530万 |
2 | 庄校 | 49% | 1470万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
庄校
|
|
2 |
唐菁菁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-22 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
100
|
3000( + 2900% )
|
2 | 2021-05-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
唐菁菁 出资 51 万;庄校 出资 49 万
|
唐菁菁 出资 1530( + 2900% ) 万;庄校 出资 1470( + 2900% ) 万
|
3 | 2021-05-22 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
4 | 2021-04-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张如(执行董事)
|
庄校(执行董事)
|
5 | 2021-04-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
唐菁菁 出资 35 万;张如 出资 30 万; [退出]庄校 出资 35 万
|
唐菁菁 出资 51( + 45.71429% ) 万;庄校 出资 49( + 40% ) 万
|
6 | 2021-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐菁菁 监事张如 经理,执行董事 [退出]
|
唐菁菁 监事庄校 经理,执行董事 [新增]
|
7 | 2021-04-25 | 联络员备案 |
张如
|
庄校
|
8 | 2021-04-25 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
9 | 2019-11-20 | 章程备案 |
|
|
10 | 2019-11-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
唐菁菁张如庄校
|
唐菁菁张如庄校
|