序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑建臣 | 46.2% | 1155.0万 |
2 | 宋桂丽 | 12.8% | 320.0万 |
3 | 李锋 | 10% | 250.0万 |
4 | 付春雨 | 5% | 125.0万 |
5 | 丁连忠 | 5% | 125.0万 |
6 | 江志新 | 5% | 125.0万 |
7 | 潘晓钢 | 5% | 125.0万 |
8 | 白国华 | 4% | 100.0万 |
9 | 郑建刚 | 3% | 75.0万 |
10 | 张昌林 | 2% | 50.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田中华
|
|
2 |
潘晓钢
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张建学(执行董事)
|
田中华(执行董事)
|
2 | 2022-08-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
潘晓钢监事张建学 [退出]经理张建学 [退出]执行董事
|
潘晓钢 监事田中华 经理,执行董事 [新增]
|
3 | 2021-01-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
潘晓钢(监事),张建学(执行董事),宋利峰(经理) [退出]
|
潘晓钢(监事),张建学(执行董事),张建学(经理)
|
4 | 2021-01-18 | 章程备案 |
|
提交新版公司章程
|
5 | 2020-04-01 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
农用机械研****、生产、制造、销售及技术指导、技术转让;育苗育种工具、用具生产、销售及技术指导、技术转让;种苗培育、销售、移栽及技术指导。
|
农用机械研****、生产、制造、销售及技术指导、技术转让;育苗育种工具、用具生产、销售及技术指导、技术转让;种苗培育、销售、移栽及技术指导;进出口贸易。
|
6 | 2020-03-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
江志新贾连科潘晓钢张昌林李锋白国华孙改生宋利军郑建臣宋桂丽付春雨张建学丁连忠
|
郑建刚 [新增]江志新贾连科潘晓钢张昌林李锋白国华孙改生宋利军郑建臣宋桂丽付春雨张建学丁连忠
|
7 | 2020-03-11 | 章程备案 |
|
|
8 | 2019-12-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
贾连科
|
张建学
|
9 | 2019-12-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
罗志华 [退出]贾连科潘晓钢张昌林王明冰 [退出]李锋白国华孙改生
|
江志新 [新增]贾连科潘晓钢张昌林李锋白国华孙改生宋利军 [新增]郑建臣 [新增]宋桂丽 [新增]付春雨 [新增]张建学 [新增]丁连忠 [新增]
|
10 | 2019-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾连科(执行董事,经理), [退出]罗志华(监事) [退出]
|
潘晓钢(监事), [新增]张建学(执行董事), [新增]宋利峰(经理) [新增]
|