序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 无限售条件股份 | 80.30419% | 147534.2242万 |
2 | 有限售条件股份 | 19.69582% | 36184.9977万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吉兴业
|
|
2 |
张旭东
|
|
3 |
隋景祥
|
|
4 |
董永
|
|
5 |
孙凯
|
|
6 |
吉祥
|
|
7 |
吉兴军
|
|
8 |
李强新
|
|
9 |
姜青梅
|
|
10 |
吴云峰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
赤峰富龙热电股份有限公司富龙热电厂
|
李春晓 | 2011-12-01 |
2 |
赤峰大地基础产业股份有限公司北京管理顾问分公司
|
王海东 | 2004-06-29 |
3 |
赤峰富龙热力股份有限公司供暖分公司
|
段春玉 | 1997-05-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-25 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
186850.0557万元
|
183719.2219万元( - 1.67559% )
|
2 | 2019-09-25 | 章程备案 |
|
|
3 | 2019-01-07 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
187769.9557万元
|
186850.0557万元( - 0.48991% )
|
4 | 2019-01-07 | 章程备案 |
|
|
5 | 2018-07-09 | 章程备案 |
|
|
6 | 2018-07-05 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
186850.0557万元
|
187769.9557万元( + 0.49232% )
|
7 | 2018-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李强新(董事),陈庭燕(监事),杨大平(监事会主席), [退出]隋景祥(董事),孙凯(董事),姜青梅(董事),连瑞芹(监事),张旭东(董事),董永(董事),吉兴业(董事长),吉兴军(董事,总经理),吉祥(董事)
|
李强新(董事),陈庭燕(监事),隋景祥(董事),孙凯(董事),吴云峰(监事会主席), [新增]姜青梅(董事),连瑞芹(监事),张旭东(董事),董永(董事),吉兴业(董事长),吉兴军(董事,总经理),吉祥(董事)
|
8 | 2018-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨兵(董事), [退出]隋景祥(董事),孙凯(董事),连瑞芹(监事),张旭东(董事),董永(董事),吉兴业(负责人),丁春泽(董事), [退出]吉兴军(董事,总经理),吉祥(董事),李金良(监事), [退出]李玉平(监事) [退出]
|
李强新(董事), [新增]陈庭燕(监事), [新增]杨大平(监事会主席), [新增]隋景祥(董事),孙凯(董事),姜青梅(董事), [新增]连瑞芹(监事),张旭东(董事),董永(董事),吉兴业(董事长),吉兴军(董事,总经理),吉祥(董事)
|
9 | 2017-04-11 | 其他事项备案 |
2017-01-20
|
2017-04-11
|
10 | 2017-04-11 | 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:矿产品和化工产品销售(需前置审批许可的项目除外);矿山机械配件、轴承五金、机电、汽车配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
许可经营项目:无 一般经营项目:矿产品和化工产品销售(需前置审批许可的项目除外);金属及金属矿批****;矿山机械配件、轴承五金、机电、汽车配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|