序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-13 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:人寿保险、健康保险(不包括“团体长期健康保险”)、意外伤害保险等各类人身保险业务;证券投资基金销售业务、经中国保险监督管理委员会批准的其他业务
|
人民币和外币的各种人身保险业务,包括各类人寿保险、健康保险(不包括“团体长期健康保险”)、意外伤害保险等保险业务;办理各种法定人身保险业务;代理国内外保险机构检验、理赔及其委托的其他有关事宜;证券投资基金销售业务;经保险监督管理机构批准的其他业务。
|
2 | 2022-05-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
乌云塔那
|
亢志东
|
3 | 2019-07-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨国超
|
乌云塔那
|
4 | 2019-04-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
阿鲁科尔沁旗天山镇天元大街财政局职工住宅楼南商业楼1号楼刘百昌房屋
|
内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇集通路西汉林西街南73号
|
5 | 2018-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
靳宝财(负责人) [退出]
|
杨国超(负责人) [新增]
|
6 | 2018-06-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
靳宝财
|
杨国超
|
7 | 2016-04-12 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2007-06-15 至 2017-06-15
|
2007-06-15 至 长期
|
8 | 2016-04-12 | 经营范围 |
许可经营项目:一般经营项目:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务、经中国保险监督管理委员会批准的其他业务
|
许可经营项目:无 一般经营项目:人寿保险、健康保险(不包括“团体长期健康保险”)、意外伤害保险等各类人身保险业务;证券投资基金销售业务、经中国保险监督管理委员会批准的其他业务
|
9 | 2016-04-12 | 企业类型 |
股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司分公司
|
10 | 2016-04-12 | 营业期限 |
2017-06-15
|
|