序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘海波
|
刘树枫
|
2 | 2020-09-29 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
电力供应;电力工程施工;电气安装;电力设备运行维护;工程和技术研究和试验****展;质检技术服务;工程技术与设计服务;综合能源服务;软件开****;信息运行维护服务;信息处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;电力新技术开****、科研、咨询;电机电器销售;房地产开****、自有房屋租赁;餐饮服务。
|
电力供应;电力工程施工;电气安装;电力设备运行维护;工程和技术研究和试验****展;质检技术服务;工程技术与设计服务;综合能源服务;软件开****;信息运行维护服务;电力新技术开****、科研、咨询;电机电器销售;房地产开****、自有房屋租赁;餐饮服务。
|
3 | 2019-05-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:电力供应。人才信息的收集、整理、****布和咨询,人才信息的网络服务业务;计算机、软件及辅助设备的销售;机械设备、五金机电、电子产品、矿产品、钢材、建材、橡胶制品、高低压元器件、日用百货销售
|
电力供应;电力工程施工;电气安装;电力设备运行维护;工程和技术研究和试验****展;质检技术服务;工程技术与设计服务;综合能源服务;软件开****;信息运行维护服务;信息处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;电力新技术开****、科研、咨询;电机电器销售;房地产开****、自有房屋租赁;餐饮服务。
|
4 | 2019-04-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
贾有智
|
刘海波
|
5 | 2018-07-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王治国(负责人) [退出]
|
贾有智(负责人) [新增]
|
6 | 2018-07-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王治国
|
贾有智
|