序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王大民 | 100% | 2000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王大民
|
|
2 |
岳静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-26 | 联络员备案 |
王晓玲
|
王星火
|
2 | 2021-03-26 | 财务负责人 |
王晓玲
|
王星火
|
3 | 2021-02-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李静(监事), [退出]王大民(经理,执行董事)
|
王大民(执行董事,经理),岳静(监事) [新增]
|
4 | 2021-02-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
韩涛
|
王大民
|
5 | 2021-02-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
韩涛 [退出]
|
王大民 [新增]
|
6 | 2021-02-20 | 章程备案 |
|
|
7 | 2021-02-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李静(监事),韩涛(经理,执行董事) [退出]
|
李静(监事),王大民(经理,执行董事) [新增]
|
8 | 2018-09-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
韩昊 [退出]
|
韩涛 [新增]
|
9 | 2018-09-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
韩昊
|
韩涛
|
10 | 2018-09-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李静(监事),韩昊(经理,执行董事) [退出]
|
李静(监事),韩涛(经理,执行董事) [新增]
|