序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张永久 | 100% | 150.000000万 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-27 | 财务负责人 |
团亮,中华人民共和国居民身份证:*****1,*****
|
罗玉桩,中华人民共和国居民身份证:*****0,*****
|
2 | 2016-04-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2009-03-27 至 2015-12-31
|
2009-03-27 至 长期
|
3 | 2016-04-05 | 财务负责人 |
|
团亮
|
4 | 2014-10-11 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:团亮 身
|