序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张淑兰 | 50% | 595.0万 |
2 | 王文峰 | 14.70588% | 175.0万 |
3 | 邹东哲 | 2.94118% | 35.0万 |
4 | 张丽 | 2.94118% | 35.0万 |
5 | 杨光 | 2.94118% | 35.0万 |
6 | 高建新 | 2.94118% | 35.0万 |
7 | 魏志军 | 2.94118% | 35.0万 |
8 | 郭志杰 | 2.94118% | 35.0万 |
9 | 庄玉华 | 2.94118% | 35.0万 |
10 | 孙宝庆 | 2.94118% | 35.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张淑兰
|
|
2 |
王继星
|
|
3 |
郭志杰
|
|
4 |
高建新
|
|
5 |
王文峰
|
|
6 |
魏志军
|
|
7 |
杨光
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张淑兰595.万,庄玉华35.万,杨光35.万,张丽35.万,王文峰175.万,翟士学35.万,赵亚民35.万,魏志军35.万,邹东哲35.万,高建新35.万,窦景林35.万,王继星35.万,郭志杰35.万,孙宝庆35.万 [退出]
|
张淑兰595.万,庄玉华35.万,杨光35.万,张丽35.万,王文峰175.万,翟士学35.万,赵亚民35.万,魏志军35.万,邹东哲35.万,高建新35.万,窦景林35.万,王继星35.万,郭志杰35.万,孙梦哲35.万 [新增]
|
2 | 2022-07-20 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-07-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王跃民
|
张淑兰
|
4 | 2021-07-14 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-07-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
窦景林35.万高建新35.万郭志杰35.万张淑兰35.万 [退出]李文海35.万 [退出]邹德志35.万 [退出]孙宝庆35.万杨光35.万翟士学35.万王继星35.万魏志军35.万张丽35.万庄玉华35.万王文峰175.万赵亚民35.万王耀民525.万 [退出]
|
张淑兰595.万 [新增]庄玉华35.万杨光35.万张丽35.万王文峰175.万翟士学35.万赵亚民35.万魏志军35.万邹东哲35.万 [新增]高建新35.万窦景林35.万王继星35.万郭志杰35.万孙宝庆35.万
|
6 | 2021-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高建新(董事),郭志杰(监事),李文海(董事), [退出]王跃民(经理,执行董事), [退出]赵亚民(董事), [退出]魏志军(监事),窦景林(董事), [退出]杨光(监事)
|
张淑兰(董事长), [新增]高建新(董事),王继星(董事), [新增]郭志杰(董事),王文峰(经理,董事), [新增]魏志军(监事),杨光(监事)
|
7 | 2019-03-05 | 章程备案 |
|
|
8 | 2019-03-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
窦景林高建新郭志杰张淑兰李文海邹德志孙宝庆杨光翟士学王继星魏志军张丽庄玉华王文峰赵亚民王耀民
|
窦景林高建新郭志杰张淑兰李文海邹德志孙宝庆杨光翟士学王继星魏志军张丽庄玉华王文峰赵亚民王耀民
|
9 | 2019-02-27 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
小区供热、外管网工程设计安装
|
小区供热、外管网工程设计安装;销售煤炭
|
10 | 2014-11-24 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:郭志杰
|