序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 巴音门肯 | 58.33333% | 35.0万 |
2 | 门根其木格 | 36.66667% | 22.0万 |
3 | 图雅 | 1.66667% | 1.0万 |
4 | 色仁仁庆 | 1.66667% | 1.0万 |
5 | 傲特根玛 | 1.66667% | 1.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
巴音门肯
|
|
2 |
门根其木格
|
|
3 |
色仁仁庆
|
|
4 |
傲特根玛
|
|
5 |
图雅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
巴音门肯(理事长),色仁仁庆(理事),门根其木格(其他人员),图雅(监事),哈斯木仁(其他人员) [退出]
|
巴音门肯(理事长),色仁仁庆(理事),门根其木格(其他人员),图雅(监事)
|
2 | 2020-01-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
哈斯木仁 [退出]巴音门肯门根其木格色仁仁庆傲特根玛图雅
|
巴音门肯门根其木格色仁仁庆傲特根玛图雅
|
3 | 2020-01-07 | 章程备案 |
|
|
4 | 2019-03-05 | 财务负责人 |
乌尼尔
|
傲特根玛
|
5 | 2016-05-31 | 财务负责人 |
|
乌尼尔
|