序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国中煤能源股份有限公司 | 75% | 77429.925万 |
2 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 | 25% | 25809.975万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王阁
|
|
2 |
周永涛
|
|
3 |
吴爱国
|
|
4 |
赵锡军
|
|
5 |
刘尚武
|
|
6 |
孙宗礼
|
|
7 |
徐永平
|
|
8 |
郭海彦
|
|
9 |
白宝祥
|
|
10 |
杨永清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨永清(监事会主席),白宝祥(副总经理),吴爱国(董事),边怀飞(监事),刘尚武(董事兼总经理),许玲(监事),周永涛(董事),徐永平(董事),王阁(董事长),郭海彦(副总经理),张义亭(董事), [退出]孙宗礼(董事)
|
杨永清(监事会主席),白宝祥(副总经理),吴爱国(董事),边怀飞(监事),刘尚武(董事兼总经理),许玲(监事),周永涛(董事),徐永平(董事),王阁(董事长),郭海彦(副总经理),赵锡军(董事), [新增]孙宗礼(董事)
|
2 | 2021-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王树彬(董事), [退出]郝占标(监事会主席), [退出]白宝祥(副总经理),吴爱国(董事),周长才(监事), [退出]刘尚武(董事兼总经理),许玲(监事),周永涛(董事),王小川(董事), [退出]王阁(董事长),郭海彦(副总经理),张义亭(董事)
|
杨永清(监事会主席), [新增]白宝祥(副总经理),吴爱国(董事),边怀飞(监事), [新增]刘尚武(董事兼总经理),许玲(监事),周永涛(董事),徐永平(董事), [新增]王阁(董事长),郭海彦(副总经理),张义亭(董事),孙宗礼(董事) [新增]
|
3 | 2019-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝占标(监事),白宝祥(副总经理),吴爱国(董事),刘杰(董事), [退出]周长才(监事),刘尚武(董事兼总经理),周永涛(董事),王小川(董事),王阁(董事长),郭海彦(副总经理),王峰(监事会主席), [退出]张义亭(董事)
|
王树彬(董事), [新增]郝占标(监事会主席),白宝祥(副总经理),吴爱国(董事),周长才(监事),刘尚武(董事兼总经理),许玲(监事), [新增]周永涛(董事),王小川(董事),王阁(董事长),郭海彦(副总经理),张义亭(董事)
|
4 | 2019-09-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
宁秋实
|
王阁
|
5 | 2019-09-27 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司(1190)
|
有限责任公司(国有控股)(1140)
|
6 | 2019-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝占标(监事),白宝祥(副总经理),吴爱国(董事),刘杰(董事),周长才(监事),刘尚武(董事兼总经理),周永涛(董事),王小川(董事),宁秋实(董事长), [退出]郭海彦(副总经理),王峰(监事会主席),张义亭(董事)
|
郝占标(监事),白宝祥(副总经理),吴爱国(董事),刘杰(董事),周长才(监事),刘尚武(董事兼总经理),周永涛(董事),王小川(董事),王阁(董事长), [新增]郭海彦(副总经理),王峰(监事会主席),张义亭(董事)
|
7 | 2019-02-25 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:新能源化工基地园区基础设施建设、配套公用设施建设;土地开****及招商引资服务,甲醇及其下游产品的生产与销售;机械设备、仪器仪表销售
|
许可经营项目:甲醇、异丁基油、硫磺、液氧、液氮(安全生产许可证有效期至2020年11月02日)。 一般经营项目:新能源化工基地园区基础设施建设、配套公用设施建设;土地开****及招商引资服务;硫酸钠(不含危险品)、氯化钠生产及销售;电力供应;电力设备维护;车辆、房屋租赁;中水处理、利用及技术咨询;热力生产及供应;机械设备配件、五金机电、仪器仪表销售。
|
8 | 2019-01-27 | 章程备案 |
|
|
9 | 2019-01-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张成斌(董事), [退出]郝占标(监事),贺占海(董事), [退出]唐多钦(总经理,董事), [退出]石政业(监事), [退出]宁秋实(董事长),冯细明(监事), [退出]赵锡军(董事), [退出]张义亭(董事),梁占耀(董事) [退出]
|
郝占标(监事),白宝祥(副总经理), [新增]吴爱国(董事), [新增]刘杰(董事), [新增]周长才(监事), [新增]刘尚武(董事兼总经理), [新增]周永涛(董事), [新增]王小川(董事), [新增]宁秋实(董事长),郭海彦(副总经理), [新增]王峰(监事会主席), [新增]张义亭(董事)
|
10 | 2016-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯细明贺占海李红岩 [退出]李俊杰 [退出]梁占耀石政业唐多钦张成斌张义亭赵锡军
|
冯细明郝占标 [新增]贺占海梁占耀宁秋实 [新增]石政业唐多钦张成斌张义亭赵锡军
|