序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会 | 100% | 78000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘建东
|
|
2 |
王文俊
|
|
3 |
王玉成
|
|
4 |
尤宇
|
|
5 |
张金明
|
|
6 |
孙建平
|
|
7 |
石敬
|
|
8 |
王霞
|
|
9 |
王颖贤
|
|
10 |
郭伶俐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张金明(董事),孙建平(监事会主席), [退出]王玉成(董事),刘建东(总经理,董事长),尤宇(董事),王颖贤(监事),刘海东(董事),孙瑞锋(董事),王霞(监事),石敬(监事),庞锐(董事),郭伶俐(监事)
|
张金明(董事,总经理),刘杰(监事会主席,监事), [新增]王玉成(董事),刘建东(董事长),尤宇(董事),王颖贤(监事),刘海东(董事),孙瑞锋(董事),王霞(监事),石敬(监事),庞锐(董事),郭伶俐(监事)
|
2 | 2022-07-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会28000.万 [退出]
|
鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会78000.万 [新增]
|
3 | 2022-07-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
28000万元
|
78000万元( + 178.57143% )
|
4 | 2022-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王文俊(董事), [退出]张金明(董事),孙建平(监事会主席),王玉成(董事),刘建东(董事长,总经理),尤宇(董事),王颖贤(监事),王霞(监事),石敬(监事),郭伶俐(监事)
|
张金明(董事),孙建平(监事会主席),王玉成(董事),刘建东(董事长,总经理),尤宇(董事),王颖贤(监事),刘海东(董事), [新增]孙瑞锋(董事), [新增]王霞(监事),石敬(监事),庞锐(董事), [新增]郭伶俐(监事)
|
5 | 2022-07-15 | 章程备案 |
|
|
6 | 2021-03-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会
|
鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会
|
7 | 2021-03-24 | 章程备案 |
|
|
8 | 2021-03-24 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
10000万元
|
28000万元( + 180% )
|
9 | 2019-03-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于洪卫(董事), [退出]张宏(副董事长), [退出]苏晓东(董事), [退出]张金明(董事),孙建平(监事会主席),刘再云(董事), [退出]刘建东(董事长,总经理),王颖贤(监事),崔静(董事), [退出]刘波(董事), [退出]卢君(董事), [退出]王霞(监事),石敬(监事),郭伶俐(监事)
|
王文俊(董事), [新增]张金明(董事),孙建平(监事会主席),王玉成(董事), [新增]刘建东(董事长,总经理),尤宇(董事), [新增]王颖贤(监事),王霞(监事),石敬(监事),郭伶俐(监事)
|
10 | 2018-08-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于洪卫(董事),张宏(副董事长),苏晓东(董事),张金明(董事),王苏和(监事), [退出]杨昊(监事会主席), [退出]刘再云(董事),刘建东(董事长,总经理),崔静(董事),王珏(监事), [退出]刘治宇(监事), [退出]刘波(董事),卢君(董事),马彦恒(监事) [退出]
|
于洪卫(董事),张宏(副董事长),苏晓东(董事),张金明(董事),孙建平(监事会主席), [新增]刘再云(董事),刘建东(董事长,总经理),王颖贤(监事), [新增]崔静(董事),刘波(董事),卢君(董事),王霞(监事), [新增]石敬(监事), [新增]郭伶俐(监事) [新增]
|