序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵伟
|
赵晓东
|
2 | 2017-08-10 | 营业场所 |
鄂尔多斯市东胜区伊煤北路32号街坊8号楼
|
内蒙古鄂尔多斯市东胜区团结路2号街坊恒安办公区1号楼1304、1305、1306室
|
3 | 2016-12-28 | 负责人 |
范守华
|
赵伟
|
4 | 2015-11-12 | 财务负责人变更 |
|
范守华
|
5 | 2015-11-12 | 营业场所 |
内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区伊煤南路7号天骄小区18号楼502(国贸大厦5层)
|
鄂尔多斯市东胜区伊煤北路32号街坊8号楼
|
6 | 2015-11-12 | 负责人 |
王睿俊
|
范守华
|
7 | 2015-03-25 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:吴晓东
|
8 | 2015-03-25 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:吴晓东 [新增]
|