序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国内蒙古森林工业集团有限责任公司 | 100% | 6080.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董晓斌
|
|
2 |
王策本
|
|
3 |
李绍鹏
|
|
4 |
郑凤江
|
|
5 |
王海英
|
|
6 |
姜兰辉
|
|
7 |
郑伟
|
|
8 |
候秉祥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-29 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:木材及制品加工销售,种植业,旅客食宿,林业专网通讯业务,劳务,利用自有电视台****布国内电视广告、承办分类电视广告业务,山野菜、野果采集与销售,食用菌种植、销售及加工,野猪、肉牛、肉羊养殖、销售及加工,蛋鸡养殖、销售,鸡蛋销售,物业管理
|
森林经营和管护;自然生态系统保护管理;生态保护区管理服务;人工造林;森林防火服务;林业有害生物防治服务;树木种植经营;林产品采集;林业产品销售;游览景区管理;园区管理服务;城市公园管理;休闲观光活动;食用菌种植;中草药种植;花卉种植;野生动物保护;选矿;生态资源监测;旅游开****项目策划咨询;城市绿化管理;园林绿化工程施工;规划设计管理;非居住房地产租赁;林业专业及辅助性活动;木材加工;木材销售;食用农产品批****;劳务服务(不含劳务派遣)
|
2 | 2021-11-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
宫守实
|
董晓斌
|
3 | 2021-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴殿奎(董事), [退出]王凤强(董事), [退出]付强(董事), [退出]周秀斌(监事), [退出]宫守实(总经理), [退出]张云鹏(监事会主席), [退出]刘朝海(董事长), [退出]刘钶(监事), [退出]王志英(副董事长) [退出]
|
董晓斌(董事长), [新增]姜兰辉(董事), [新增]王策本(董事), [新增]郑凤江(董事), [新增]候秉祥(监事), [新增]王海英(总经理,董事), [新增]李绍鹏(董事), [新增]郑伟(董事) [新增]
|
4 | 2015-11-19 | 其他事项备案 |
*****
|
*****R
|
5 | 2015-11-19 | 其他事项备案 |
2015-06-12
|
2015-11-19
|
6 | 2015-11-19 | 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:木材及制品加工销售,种植业,旅客食宿,林业专网通讯业务,劳务,利用自有电视台****布国内电视广告、承办分类电视广告业务,山野菜、野果采集与销售,食用菌种植、销售及加工,野猪、肉牛、肉羊养殖、销售及加工,蛋鸡养殖、销售,鸡蛋销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
许可经营项目:无 一般经营项目:木材及制品加工销售,种植业,旅客食宿,林业专网通讯业务,劳务,利用自有电视台****布国内电视广告、承办分类电视广告业务,山野菜、野果采集与销售,食用菌种植、销售及加工,野猪、肉牛、肉羊养殖、销售及加工,蛋鸡养殖、销售,鸡蛋销售,物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
7 | 2015-06-12 | 其他事项备案 |
2014-11-19
|
2015-06-12
|
8 | 2015-06-12 | 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:木材及制品加工销售,种植业,旅客食宿,林业专网通讯业务,劳务,利用自有电视台****布国内电视广告、承办分类电视广告业务,山野菜、野果采集与销售。
|
许可经营项目:无 一般经营项目:木材及制品加工销售,种植业,旅客食宿,林业专网通讯业务,劳务,利用自有电视台****布国内电视广告、承办分类电视广告业务,山野菜、野果采集与销售,食用菌种植、销售及加工,野猪、肉牛、肉羊养殖、销售及加工,蛋鸡养殖、销售,鸡蛋销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
9 | 2014-11-19 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:王获玺
|
10 | 2014-11-19 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
2
|