序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孙连成(负责人)
|
李广和(负责人)
|
2 | 2018-07-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张兴利(负责人) [退出]
|
孙连成(负责人) [新增]
|
3 | 2018-07-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张兴利
|
孙连成
|
4 | 2018-02-27 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:****电、供热、物资设备购销;房屋租赁;粉煤灰及灰渣销售
|
许可经营项目:无 一般经营项目:****电、供热、供热管道租赁;;房屋租赁;石膏、粉煤灰及灰渣销售;承揽其他电(热)力企业运行设备操作及维护;输煤系统、脱硫等附属设备的运行及检修维护;蒸汽、热水生产销售、热网改造及管道冲洗;热力设备检修、热网安装、热网维护;电力设备安装、施工、维修及生活饮用水销售。
|
5 | 2016-05-26 | 财务负责人变更 |
|
李占双
|
6 | 2016-05-26 | 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:****电、供热、物资设备购销。
|
许可经营项目:无 一般经营项目:****电、供热、物资设备购销;房屋租赁;粉煤灰及灰渣销售。
|
7 | 2014-12-08 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:尚志宇
|
8 | 2014-12-08 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:尚志宇 [新增]
|