序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 顺宇洁能科技有限公司 | 100% | 1000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
樊宇挺
|
|
2 |
崔峻锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张磊
|
樊宇挺
|
2 | 2021-10-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张磊(执行董事,经理), [退出]崔峻锋(监事)
|
樊宇挺(执行董事,经理), [新增]崔峻锋(监事)
|
3 | 2019-10-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
顺宇农业股份有限公司 [退出]
|
顺宇洁能科技有限公司 [新增]
|
4 | 2019-10-17 | 章程备案 |
|
|
5 | 2018-05-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
宋群
|
张磊
|
6 | 2018-05-04 | 章程备案 |
|
一人公司章程.doc
|
7 | 2018-05-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
宋群 [退出]薛斐 [退出]
|
顺宇农业股份有限公司 [新增]
|
8 | 2018-05-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋群(执行董事,经理), [退出]薛斐(监事) [退出]
|
张磊(执行董事,经理), [新增]崔峻锋(监事) [新增]
|
9 | 2018-05-04 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153)
|
10 | 2018-04-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:光伏、风力****电产品研****、销售;光伏、风力****电技术咨询、推广
|
光伏、风力****电产品研****、销售;光伏、风力****电技术咨询、推广。
|