序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 展裕科技有限公司 | 80.67974% | 202822.457万人民币 |
2 | 新疆首钢投资有限公司 | 12.72912% | 32000万人民币 |
3 | 树人木业(深圳)有限公司 | 6.19336% | 15569.603万人民币 |
4 | 北方通和控股有限公司 | 0.39779% | 1000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚育林
|
|
2 |
胡成
|
|
3 |
马朝辉
|
|
4 |
冯浚榜
|
|
5 |
高志平
|
|
6 |
冯振轩
|
|
7 |
王玉旭
|
|
8 |
李燊
|
|
9 |
张晓宇
|
|
10 |
王德梁
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
内蒙古兴托重载高速公路有限公司北京办事处
|
姜辉 | 2006-07-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-17 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
乌兰察布市集宁区民建路96号
|
内蒙古自治区乌兰察布市集宁区文化路怡海佳苑小区1号楼101室-304室
|
2 | 2022-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李燊(监事),马朝辉(副董事长),姚育林(总经理),张晓宇(监事),王玉旭(监事会主席),高志平(董事长),王印(董事), [退出]王德梁(监事),冯浚榜(董事),曹忠(董事), [退出]颜慧金(监事)
|
李燊(监事),马朝辉(副董事长),姚育林(总经理),张晓宇(监事),冯振轩(董事), [新增]王玉旭(监事会主席),高志平(董事),胡成(董事长), [新增]王德梁(监事),冯浚榜(董事),颜慧金(监事)
|
3 | 2020-06-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
高志平
|
姚育林
|
4 | 2020-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李燊(监事),张晓宇(监事),王玉旭(监事会主席),刘立刚(副董事长,董事), [退出]高志平(总经理,董事长),王印(董事),王德梁(监事),冯浚榜(董事),曹忠(董事),颜慧金(监事)
|
李燊(监事),马朝辉(副董事长), [新增]姚育林(总经理), [新增]张晓宇(监事),王玉旭(监事会主席),高志平(董事长),王印(董事),王德梁(监事),冯浚榜(董事),曹忠(董事),颜慧金(监事)
|
5 | 2020-06-04 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(台港澳与境内合资)(6110)
|
有限责任公司(港澳台投资、非独资)(6180)
|
6 | 2018-10-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
树人木业(深圳)有限公司福建鼎丰盛创新投资有限公司 [退出]展裕科技有限公司新疆首钢投资有限公司
|
树人木业(深圳)有限公司展裕科技有限公司新疆首钢投资有限公司北方通和控股有限公司 [新增]
|
7 | 2018-10-24 | 章程备案 |
|
|
8 | 2018-09-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
树人木业(深圳)有限公司福建鼎丰盛创新投资有限公司展裕科技有限公司新疆首新交通业投资有限公司 [退出]
|
树人木业(深圳)有限公司福建鼎丰盛创新投资有限公司展裕科技有限公司新疆首钢投资有限公司 [新增]
|
9 | 2018-09-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李燊(监事),许建强(监事), [退出]赵鹏(副董事长,董事), [退出]高志平(董事长,总经理),王印(董事),周宇(监事), [退出]王德梁(监事),冯浚榜(董事),曹忠(董事),颜慧金(监事)
|
李燊(监事),张晓宇(监事), [新增]王玉旭(监事会主席), [新增]刘立刚(副董事长,董事), [新增]高志平(总经理,董事长),王印(董事),王德梁(监事),冯浚榜(董事),曹忠(董事),颜慧金(监事)
|
10 | 2018-09-21 | 章程备案 |
|
|