序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩林 | 33.33333% | 50.0万 |
2 | 张美 | 33.33333% | 50.0万 |
3 | 武瑞 | 33.33333% | 50.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
武瑞
|
|
2 |
张美
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
邓举(执行董事)
|
武瑞(执行董事)
|
2 | 2022-07-01 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
3 | 2022-07-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓举 经理,执行董事 [退出]张美 监事
|
武瑞 经理,执行董事 [新增]张美 监事
|
4 | 2020-07-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
武瑞(执行董事)
|
邓举(执行董事)
|
5 | 2020-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
武瑞 经理,执行董事 [退出]张美 监事
|
邓举 经理,执行董事 [新增]张美 监事
|
6 | 2020-07-08 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
7 | 2019-08-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:工业污水、除尘灰无害化处理(危险化学品除外),装卸、搬运(国家限制的危险品除外)
|
工业污水、除尘灰无害化处理、固体废物处理(危险化学品除外),装卸、搬运(国家限制的危险品除外)。
|
8 | 2017-11-28 | 财务负责人变更 |
李存柱,中华人民共和国居民身份证:*****4,*****
|
张美,中华人民共和国居民身份证:*****8,*****
|
9 | 2017-08-18 | 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:工业污水、除尘灰无害化处理(危险品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
许可经营项目:无 一般经营项目:工业污水、除尘灰无害化处理(危险化学品除外),装卸、搬运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|