序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 化德县财政局 | 100% | 25952.680000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王佳飞
|
|
2 |
郭小川
|
|
3 |
肖磊
|
|
4 |
李飞虎
|
|
5 |
冯利伟
|
|
6 |
张晓良
|
|
7 |
章少宇
|
|
8 |
薛政昕
|
|
9 |
赵强
|
|
10 |
梁胜辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
邢爱斌
|
王佳飞
|
2 | 2022-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邢爱斌(董事长), [退出]薛政昕(监事会主席),韩晓(监事), [退出]王佳飞(总经理),古建琴(监事),章少宇(董事),赵强(监事),李飞虎(董事),郭小川(董事),张晓良(董事),冯利伟(董事),梁胜辉(监事)
|
薛政昕(监事会主席),王佳飞(董事长),古建琴(监事),章少宇(董事),肖磊(董事兼总经理), [新增]赵强(监事),李飞虎(董事),郭小川(董事),张晓良(董事),冯利伟(董事),梁胜辉(监事),兰坤(监事) [新增]
|
3 | 2021-06-30 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:国有资产经营、水、电、路、气等设施建设及营运;城市建设项目、投资建设承包、市政公用设施建设与经营;小型电站运行维护;农村土地复垦整理,农牧业与光****电产业结合项目。
|
市政设施管理;土地整治服务;新兴能源技术研****;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;光伏****电设备租赁;****电、输电、供电业务;矿产资源(非煤矿山)开采;矿产资源勘查;牲畜饲养
|
4 | 2021-04-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邢爱斌(董事长),张巨清(监事会主席), [退出]卢海山(监事), [退出]申宇(董事), [退出]郭延廷(监事), [退出]王佳飞(总经理),郭小川(董事),张晓良(董事)
|
邢爱斌(董事长),薛政昕(监事会主席), [新增]韩晓(监事), [新增]王佳飞(总经理),古建琴(监事), [新增]章少宇(董事), [新增]赵强(监事), [新增]李飞虎(董事), [新增]郭小川(董事),张晓良(董事),冯利伟(董事), [新增]梁胜辉(监事) [新增]
|
5 | 2020-07-01 | 章程备案 |
|
|
6 | 2020-07-01 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
17821.45万元
|
25952.68万元( + 45.62609% )
|
7 | 2020-07-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
化德县财政局
|
化德县财政局
|
8 | 2020-04-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
化德县财政局
|
化德县财政局
|
9 | 2020-04-22 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
5000万元
|
17821.45万元( + 256.429% )
|
10 | 2020-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邢爱斌(董事,总经理),张巨清(监事会主席),卢海山(监事),申宇(董事),郭延廷(监事),郭小川(董事),张晓良(董事),班建宝(董事长) [退出]
|
邢爱斌(董事长),张巨清(监事会主席),卢海山(监事),申宇(董事),郭延廷(监事),王佳飞(总经理), [新增]郭小川(董事),张晓良(董事)
|