序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄孝 | 24.70488% | 203.0万 |
2 | 栗全考 | 22.17354% | 182.2万 |
3 | 梁效斌 | 12.90009% | 106.0万 |
4 | 王东 | 11.01375% | 90.5万 |
5 | 聂小东 | 7.30193% | 60.0万 |
6 | 杨贵生 | 6.08495% | 50.0万 |
7 | 聂建平 | 6.08495% | 50.0万 |
8 | 王旭东 | 4.86796% | 40.0万 |
9 | 杨琦峰 | 4.86796% | 40.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
栗全考
|
|
2 |
黄孝
|
|
3 |
王旭东
|
|
4 |
聂建平
|
|
5 |
梁效斌
|
|
6 |
王志利
|
|
7 |
殷聪利
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
乌兰察布市华泰建筑安装有限责任公司察哈尔右翼前旗分公司
|
栗全考 | 2021-09-14 |
2 |
乌兰察布市华泰建筑安装有限责任公司第六分公司
|
郭面换 | 2007-08-28 |
3 |
乌兰察布市华泰建筑安装有限责任公司第二分公司
|
王志利 | 2003-06-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-25 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-11-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
3 | 2021-09-30 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
4 | 2015-02-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
5 | 2015-02-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
6 | 2015-02-05 | 法定代表人 |
|
|
7 | 2015-02-05 | 自然人股东 |
|
|
8 | 2014-11-12 | 联络员备案 |
|
|
9 | 2014-11-12 | 主管部门(出资人) |
|
|
10 | 2012-11-23 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|