序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张慧 | 100% | 1000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张慧
|
|
2 |
徐万吉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张慧(执行董事,经理),白金柱(监事) [退出]
|
张慧(执行董事,经理),徐万吉(监事) [新增]
|
2 | 2018-06-21 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗音德尔镇乌兰街第五中学住宅楼一层东1号门市
|
内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市和平街桃源商居2号楼4单元101室
|
3 | 2016-09-18 | 财务负责人变更 |
|
刘朋飞
|
4 | 2016-09-18 | 自然人股东 |
董树森 [退出]
|
张慧 [新增]
|
5 | 2016-03-25 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
1
|
6 | 2016-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
白金柱董树森 [退出]
|
白金柱张慧 [新增]
|
7 | 2016-03-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
董树森
|
张慧
|
8 | 2016-03-25 | 住所/经营场所 |
|
内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗音德尔镇乌兰街第五中学住宅楼一层东1号门市
|
9 | 2016-03-25 | 法定代表人 |
董树森
|
张慧
|