序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 艾常明 | 90% | 198.0万 |
2 | 高雁 | 10% | 22万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
艾常明
|
|
2 |
艾婷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-28 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-04-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
3 | 2021-02-18 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
4 | 2020-05-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
5 | 2020-05-12 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
6 | 2020-05-12 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
|
7 | 2020-05-12 | 章程备案 |
|
|
8 | 2016-07-15 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
|
9 | 2016-07-15 | 营业期限 |
|
|