序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孙笑琨
|
张丽娟
|
2 | 2021-10-28 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
科尔沁右翼前旗农村信用合作联社柳树川信用分社
|
科尔沁右翼前旗农村信用合作联社柳树川分社
|
3 | 2020-07-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗政府新址
|
内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗政府新址兴科二期15-5号门市
|
4 | 2019-04-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
彭晶
|
孙笑琨
|
5 | 2018-07-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
尹瑞平
|
彭晶
|
6 | 2018-07-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹瑞平(负责人) [退出]
|
彭晶(负责人) [新增]
|
7 | 2015-02-13 | 负责人 |
刘亚丽
|
尹瑞平
|