序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郭玉堃
|
彭玉林
|
2 | 2016-03-01 | 财务负责人 |
|
王雪蕾
|
3 | 2016-03-01 | 负责人 |
赵君
|
郭玉堃
|
4 | 2014-10-17 | 联络员备案 |
姓名:赵君 身
|
姓名:候静宇
|
5 | 2014-10-10 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:赵君 身
|
6 | 2014-09-24 | 负责人 |
张增明
|
赵君
|
7 | 2012-11-09 | 登记机关变更 |
锡林郭勒盟工商行政管理局
|
锡林郭勒盟工商行政管理局专业市场分局
|