序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 株式会社宝丽 | 100% | 2000.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
和地丈太郎
|
|
2 |
服部佑介
|
|
3 |
张圣爱
|
|
4 |
高谷诚一
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宝丽(中国)美容有限公司南京万象天地分公司
|
张圣爱 | 2022-08-26 |
2 |
宝丽(中国)美容有限公司贵阳万象汇分公司
|
张圣爱 | 2022-08-24 |
3 |
宝丽(中国)美容有限公司深圳中洲湾分公司
|
张圣爱 | 2022-08-22 |
4 |
宝丽(中国)美容有限公司杭州万象城分公司
|
张圣爱 | 2022-06-07 |
5 |
宝丽(中国)美容有限公司惠州华贸分公司
|
张圣爱 | 2022-04-28 |
6 |
宝丽(中国)美容有限公司北京长楹分公司
|
张圣爱 | 2022-04-20 |
7 |
宝丽(中国)美容有限公司杭州银泰城分公司
|
张圣爱 | 2021-12-23 |
8 |
宝丽(中国)美容有限公司成都大悦城分公司
|
张圣爱 | 2021-10-19 |
9 |
宝丽(中国)美容有限公司广州天环广场分公司
|
张圣爱 | 2021-10-19 |
10 |
宝丽(中国)美容有限公司深圳壹方天地分公司
|
张圣爱 | 2021-08-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
佐藤保董事长 [退出]锦织雅之董事 [退出]张圣爱董事高谷诚一监事和地丈太郎董事
|
张圣爱董事高谷诚一监事和地丈太郎董事长服部佑介董事 [新增]
|
2 | 2022-05-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
佐藤保
|
和地丈太郎
|
3 | 2017-03-07 | 联络员备案 |
|
穆娇龙
|
4 | 2017-03-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
横手喜一
|
佐藤保
|
5 | 2017-03-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
三上直树监事 [退出]张圣爱董事南條美纪子副董事长 [退出]横手喜一董事长 [退出]
|
佐藤保董事长 [新增]锦织雅之董事 [新增]张圣爱董事高谷诚一监事 [新增]和地丈太郎董事 [新增]
|
6 | 2017-03-07 | 外国公司境内法律文书送达人备案 |
|
穆娇龙 [新增]
|
7 | 2016-07-12 | 联络员备案 |
|
穆娇龙
|
8 | 2016-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
富永邦昭监事 [退出]张圣爱董事南條美纪子副董事长横手喜一董事长
|
三上直树监事 [新增]张圣爱董事南條美纪子副董事长横手喜一董事长
|
9 | 2015-02-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
沈阳市浑南新区世纪路1号B座1908室
|
沈阳市浑南新区沈营路3-2号2层17号
|
10 | 2015-02-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
清水信夫监事 [退出]南條美纪子董事天野圭一董事 [退出]横手喜一董事长
|
富永邦昭监事 [新增]张圣爱董事 [新增]南條美纪子副董事长横手喜一董事长
|