序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈阳交通建设投资有限公司 | 99% | 792.0万人民币 |
2 | 沈阳浑河客货联运中心 | 1% | 8.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵国华
|
|
2 |
邢李娜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-20 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
普通机动车驾驶员培训综合类(C1、C2、B1、B2、A1、A2、A3);道路运输从业人员资格培训;房屋、场地租赁;汽车租赁;商务文印服务;摄影扩印服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:机动车驾驶员培训,机动车驾驶人考试场地服务,劳务服务(不含劳务派遣),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),招生辅助服务,办公服务,摄影扩印服务,非居住房地产租赁,停车场服务,小微型客车租赁经营服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2021-06-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘义
|
赵国华
|
3 | 2021-06-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王彬监事 [退出]陈阳董事兼经理 [退出]赵鹏成董事 [退出]田志文董事 [退出]刘义董事长 [退出]赵华董事 [退出]王悦监事 [退出]马俊岭监事会主席 [退出]
|
邢李娜监事 [新增]赵国华执行董事兼经理 [新增]
|
4 | 2019-04-10 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
普通机动车驾驶员培训综合类(C1、C2、B1、B2、A1、A2、A3);道路运输从业人员资格培训;房屋、场地租赁;汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
普通机动车驾驶员培训综合类(C1、C2、B1、B2、A1、A2、A3);道路运输从业人员资格培训;房屋、场地租赁;汽车租赁;商务文印服务;摄影扩印服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
5 | 2019-04-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
金阁
|
刘义
|
6 | 2019-04-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐涛董事长 [退出]沙延飞董事 [退出]孔波董事 [退出]李杰董事 [退出]王勤有监事 [退出]刘义监事金阁副董事长兼经理 [退出]田志文监事
|
王彬监事 [新增]陈阳董事兼经理 [新增]赵鹏成董事 [新增]田志文董事刘义董事长赵华董事 [新增]王悦监事 [新增]马俊岭监事会主席 [新增]
|
7 | 2016-08-09 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
普通机动车驾驶员培训综合类(C1、C2、B1、B2、A1、A2、A3);道路运输从业人员资格培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
普通机动车驾驶员培训综合类(C1、C2、B1、B2、A1、A2、A3);道路运输从业人员资格培训;房屋、场地租赁;汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
8 | 2016-05-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
沈阳市公路规划设计院; [退出]沈阳浑河客货联运中心;沈阳交通建设投资有限公司;
|
沈阳浑河客货联运中心;沈阳交通建设投资有限公司;
|
9 | 2016-03-01 | 联络员备案 |
|
邢李娜
|
10 | 2016-03-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐涛董事长王德敏总经理 [退出]田志文监事沙延飞董事孔波董事李杰董事王勤有监事刘义监事
|
金阁副董事长兼经理 [新增]徐涛董事长田志文监事沙延飞董事孔波董事李杰董事王勤有监事刘义监事
|