序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈阳重型机械集团有限责任公司 | 100% | 1237.000000万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
沈阳重型冶矿机械制造公司一厂驻太原办事处
|
武建国 | 2001-10-12 |
2 |
沈阳重型冶矿机械制造公司重矿设备厂
|
陈栋 | 2000-06-19 |
3 |
沈阳重型冶矿机械制造公司二厂经销处
|
吴铁铭 | 1997-04-16 |
4 |
沈阳重型冶矿机械制造公司七分厂
|
高家兴 | 1997-03-17 |
5 |
沈阳重型冶矿机械制造公司机电配件经销处
|
孙家宪 | 1994-07-27 |
6 |
沈阳重型冶矿机械制造公司空调设备厂
|
杨乃钧 | 1994-03-10 |
7 |
沈阳重型冶矿机械制造公司拔丝厂钢材产品经
|
吴景全 | 1992-06-04 |
8 |
沈阳重型冶矿机械制造公司汽车修配厂汽修餐
|
姜绍平 | 1991-03-30 |
9 |
沈阳重型冶矿机械制造公司三厂
|
吴铁铭 | 1989-05-15 |
10 |
沈阳重型冶矿机械制造公司三 厂
|
吴铁铭 | 1989-05-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-04 | 内资企业法人主管部门备案 |
沈阳重型机器厂
|
沈阳重型机械集团有限责任公司
|
2 | 2019-11-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘新富
|
冯进
|
3 | 2004-03-12 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
机器产品
|
机器产品加工、制造、修配
|
4 | 2004-03-12 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
于洪区大青乡得胜村
|
沈阳市铁西区大青乡得胜村
|
5 | 2003-02-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
原:王晓东
|
刘新富
|