序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘长志 | 52% | 0.52万人民币 |
2 | 于宝友 | 24% | 0.24万人民币 |
3 | 刘艳明 | 12% | 0.12万人民币 |
4 | 杜世君 | 12% | 0.12万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于宝友
|
|
2 |
刘长志
|
|
3 |
刘艳明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-03 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
100
|
1( - 99% )
|
2 | 2021-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘艳明经理刘长志执行董事李成锋监事 [退出]
|
刘长志监事于宝友执行董事 [新增]刘艳明经理
|
3 | 2021-08-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘长志
|
于宝友
|
4 | 2021-08-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杜世君;李成锋; [退出]刘艳明;刘长志;于宝友;
|
杜世君;刘艳明;刘长志;于宝友;
|
5 | 2016-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘艳明经理刘长志执行董事宋永波监事 [退出]
|
刘艳明经理刘长志执行董事李成锋监事 [新增]
|
6 | 2016-05-25 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
1
|
100( + 9900% )
|
7 | 2016-05-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘艳明;刘长志;宋永波; [退出]
|
杜世君; [新增]李成锋; [新增]刘艳明;刘长志;于宝友; [新增]
|
8 | 2016-05-25 | 财务负责人 |
刘长志
|
宋永波
|
9 | 2016-05-11 | 财务负责人 |
|
刘长志
|
10 | 2016-05-11 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
辽宁省大连市沙河口区兴工街29号1层2号
|
辽宁省大连市沙河口区红凌路126号
|