序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 个人股 | 54.37736% | 2882万人民币 |
2 | 鞍山乐雪(集团)有限公司 | 39.54717% | 2096万人民币 |
3 | 鞍山市炼油厂 | 1.88679% | 100万人民币 |
4 | 鞍山市工商银行 | 1.88679% | 100万人民币 |
5 | 鞍山市印染厂 | 0.75472% | 40万人民币 |
6 | 宏广房地产公司 | 0.4717% | 25万人民币 |
7 | 鞍山市针纺公司 | 0.4717% | 25万人民币 |
8 | 赛马场加油站 | 0.37736% | 20万人民币 |
9 | 腾鳌特区石油公司 | 0.18868% | 10万人民币 |
10 | 上海舒乐衬衫厂 | 0.01887% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
游伯然
|
|
2 |
戴芳银
|
|
3 |
李文勋
|
|
4 |
彭俊荣
|
|
5 |
马原
|
|
6 |
丁振泉
|
|
7 |
徐悦芝
|
|
8 |
刘安冈
|
|
9 |
吕秀芹
|
|
10 |
聂桂芳
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
鞍山一百股份有限公司光明连锁店
|
王军 | 1998-10-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-08-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2013-04-19
|
2048-03-17
|
2 | 2007-01-08 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
鞍山市铁东区五一路35号
|
鞍山市铁东区五一路38号
|