序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王英杰 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李奎雨
|
|
2 |
王英杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-02 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2020-04-08
|
2030-04-08
|
2 | 2019-01-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王英杰;李奎阳; [退出]
|
王英杰;
|
3 | 2019-01-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2018-09-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李奎雨执行董事兼经理吴继梅监事 [退出]
|
李奎雨执行董事兼经理王英杰监事 [新增]
|
5 | 2018-09-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李奎阳;吴继梅; [退出]
|
王英杰; [新增]李奎阳;
|
6 | 2017-02-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李奎阳
|
李奎雨
|
7 | 2017-02-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李奎阳执行董事兼总经理 [退出]吴继梅监事
|
李奎雨执行董事兼经理 [新增]吴继梅监事
|
8 | 2016-03-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李奎志; [退出]李奎阳;
|
吴继梅; [新增]李奎阳;
|
9 | 2016-03-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李奎志监事 [退出]李奎阳执行董事兼总经理
|
李奎阳执行董事兼总经理吴继梅监事 [新增]
|
10 | 2015-03-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李奎成
|
李奎阳
|