序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡昌萍 | 100% | 30.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡昌萍
|
|
2 |
张丹
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
鞍山市夕阳美旅行社有限公司营口分公司
|
刘佳奇 | 2021-09-06 |
2 |
鞍山市夕阳美旅行社有限公司腾鳌分公司
|
胡亮 | 2018-12-17 |
3 |
鞍山市夕阳美旅行社有限公司海城分公司
|
李凤柱 | 2018-06-04 |
4 |
鞍山市夕阳美旅行社有限公司铁西大商分公司
|
白玉 | 2017-04-20 |
5 |
鞍山市夕阳美旅行社有限公司辽阳分公司
|
王丹 | 2017-02-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-01-22 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2017-01-21
|
2038-01-20
|
2 | 2013-02-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2013-01-21
|
2017-01-21
|