序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 旭峰投资有限公司 | 100% | 51800.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林元生
|
|
2 |
祝光梭
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
旭峰建设集团有限公司阳谷分公司
|
孟祥志 | 2020-12-31 |
2 |
旭峰建设集团有限公司丰台分公司
|
林元生 | 2020-11-09 |
3 |
旭峰建设集团有限公司阜新分公司
|
王书利 | 2020-09-27 |
4 |
旭峰建设集团有限公司广东分公司
|
陈思卿 | 2019-09-18 |
5 |
旭峰建设集团有限公司平阳分公司
|
林书形 | 2018-12-07 |
6 |
旭峰建设集团有限公司建湖分公司
|
项传树 | 2018-11-27 |
7 |
旭峰建设集团有限公司新疆分公司
|
林元生 | 2018-03-05 |
8 |
旭峰建设集团有限公司郴州分公司
|
朱芳志 | 2017-11-29 |
9 |
旭峰建设集团有限公司杭州分公司
|
戈伟 | 2017-07-11 |
10 |
旭峰建设集团有限公司翁牛特旗分公司
|
潘孝清 | 2017-03-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2022-07-15
|
|
2 | 2021-12-21 | 分支机构备案 |
W*****
|
|
3 | 2020-05-21 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
|
4 | 2020-05-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
福建盈****投资有限公司; [退出]旭峰投资有限公司;
|
|
5 | 2020-05-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林元生经理潘国兵监事 [退出]林元生执行董事
|
|
6 | 2019-11-21 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
|
7 | 2019-11-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
旭峰投资有限公司;
|
|
8 | 2019-11-21 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
10000
|
|
9 | 2019-11-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
祝光梭监事 [退出]林元生执行董事兼总经理
|
|
10 | 2017-07-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
旭峰投资集团有限公司; [退出]
|
|