序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王文军 | 88.33333% | 530万 |
2 | 李秋月 | 5.83333% | 35万 |
3 | 董丽霞 | 5.83333% | 35万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王文军
|
|
2 |
李秋月
|
|
3 |
董丽霞
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
长白朝鲜族自治县秀水****电有限责任公司龙山湖分公司
|
曹光 | 2008-09-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-24 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
2 | 2016-05-11 | 经理备案 |
|
|
3 | 2016-05-11 | 监事备案 |
|
|
4 | 2016-05-11 | 经理备案 |
|
|
5 | 2016-05-11 | 监事备案 |
|
|
6 | 2016-05-11 | 投资人(股权)变更 |
|
|
7 | 2016-05-11 | 董事备案 |
|
|
8 | 2016-05-11 | 章程备案 |
|
|
9 | 2016-05-11 | 法定代表人变更 |
|
|
10 | 2016-05-10 | 投资人(股权)变更 |
|
|